ENRIQUE LLORENS TALENS
Informe ejecutivo de ENRIQUE LLORENS TALENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENRIQUE LLORENS TALENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AREA AC SL | Administrador Unico | 03/06/2014 |
VINCULACIONES DE ENRIQUE LLORENS TALENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUE LLORENS TALENS
Empresa: CAMPING PUEBLO DE SAN JAVIER SL
Administrador Unico
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 110, S 8, H MU 15877, I/A 8 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-30
Empresa: CAMPING DOS MARES SL
Administrador Unico
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 32, S 8, H MU 76598, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30
Empresa: CAMPING PUEBLO DE SAN JAVIER SL
Administrador Unico
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 110, S 8, H MU 15877, I/A 7 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-30
Empresa: EXPLOTACIONES AREA AC SL
Administrador Unico
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 26, S 8, H MU 85071, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-30
Empresa: EXPLOTACIONES AREA AC SL
Socio Único
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3042 , F 26, S 8, H MU 85071, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-30
Empresa: CAMPING DOS MARES SL
Administrador Unico
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 31, S 8, H MU 76598, I/A 1 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-30
Empresa: STYLGRASS SERVICES SL
Administrador Unico
- Enrique Llorens Talens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 143, S 8, H MU 64811, I/A 2 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-30
Información de ENRIQUE LLORENS TALENS
Mostramos los datos de ENRIQUE LLORENS TALENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUE LLORENS TALENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos