ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ
Informe ejecutivo de ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO PALLARES SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | |
AGRICOLA BAZA SL | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
CAMPIÑA DE YECLA SL | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
AGRO CULTIVOS DE MURCIA SL | Administrador Unico | 20/07/2011 |
VINCULACIONES DE ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ
Empresa: AGRO CULTIVOS DE MURCIA SL
Administrador Unico
- Enrique Juan Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 155, S 8, H MU 19480, I/A 9 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-30
Empresa: AGRO PALLARES SL
Apoderado Solidario
- Enrique Juan Ros Rivas
- Enrique Juan Ros Sanchez
- Martina Ines Ros Rivas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 78, S 8, H MU 37925, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-30
Empresa: CAMPIÑA DE YECLA SL
Apoderado Solidario
- Enrique Juan Ros Sanchez
- Francisco Javier Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 137, S 8, H MU 39230, I/A 5 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-30
Empresa: AGRO PALLARES SL
Apoderado Solidario
- Enrique Juan Ros Sanchez
- Francisco Javier Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 78, S 8, H MU 37925, I/A 5 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-30
Empresa: AGRICOLA HUERTAS BAJAS SL
Apoderado Solidario
- Enrique Juan Ros Sanchez
- Francisco Javier Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 177, S 8, H MU 31482, I/A 8 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-30
Empresa: AGRICOLA BAZA SL
Apoderado Solidario
- Enrique Juan Ros Sanchez
- Francisco Javier Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 202, S 8, H MU 60219, I/A 4 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-30
Empresa: AGRO BALDERAS SL
Administrador Unico
- Enrique Juan Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 107, S 8, H MU 29624, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
Empresa: CAMPIÑA DE YECLA SL
Administrador Unico
- Enrique Juan Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 136, S 8, H MU 39230, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
Empresa: AGRICOLA BAZA SL
Administrador Unico
- Enrique Juan Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 201, S 8, H MU 60219, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-30
Empresa: AGRO CULTIVOS DE MURCIA SL
Administrador Unico
- Enrique Juan Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 154, S 8, H MU 19480, I/A 6 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-30
VER MAS ACTOS
Información de ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ
Mostramos los datos de ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUE JUAN ROS SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos