ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA
Informe ejecutivo de ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DABLE INDUSTRIES 2014 SL | Administrador Unico | 03/01/2018 | 17/07/2024 |
EHO GRUP TURISTIC SL | Administrador Unico | 28/03/2019 | 13/02/2023 |
FRINGIAN SL | Administrador Unico | 18/03/2020 | 13/02/2023 |
FRINGIAN SL | Administrador Solidario | 02/08/2017 | 18/03/2020 |
VINCULACIONES DE ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA
Empresa: DABLE INDUSTRIES 2014 SL
Administrador Unico
- Enric Hernandez Olivella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 57681, I/A 8 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-17
Empresa: FRINGIAN SL
Administrador Unico
- Enric Hernandez Olivella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 45, S 8, H GI 58266, I/A 6 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-17
Empresa: FRINGIAN SL
Administrador Solidario
- Anna Pascual Manzano
- Enric Hernandez Olivella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 45, S 8, H GI 58266, I/A 6 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-17
Empresa: EHO GRUP TURISTIC SL
Administrador Unico
- Enric Hernandez Olivella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 124, S 8, H GI 65592, I/A 1 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-17
Empresa: DABLE INDUSTRIES 2014 SL
Administrador Unico
- Enric Hernandez Olivella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3009 , F 224, S 8, H GI 57681, I/A 2 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-17
Empresa: FRINGIAN SL
Administrador Solidario
- Anna Pascual Manzano
- Enric Hernandez Olivella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 45, S 8, H GI 58266, I/A 4 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-17
Información de ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA
Mostramos los datos de ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIC HERNANDEZ OLIVELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos