ENJUTO MUÑOZ MARCIAL
Informe ejecutivo de ENJUTO MUÑOZ MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ENJUTO MUÑOZ MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HACHA DE CHANGO SL | Administrador Solidario | 03/05/2017 |
VINCULACIONES DE ENJUTO MUÑOZ MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENJUTO MUÑOZ MARCIAL
Empresa: INSTEBAL AERONAUTICA SA
Apoderado
- Cornide Gomez Cristina
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34236 , F 202, S 8, H M 436744, I/A 23 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Empresa: INSTERAD IBERICA SL
Apoderado
- Cornide Gomez Cristina
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26796 , F 222, S 8, H M 482857, I/A 25 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Apoderado
- Anula Castells Jose Maria
- Cornide Gomez Cristina
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 172, S 8, H M 14792, I/A 71 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: INSTER SEGURIDAD SL
Apoderado
- Anula Castells Jose Maria
- Cornide Gomez Cristina
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32254 , F 131, S 8, H M 284537, I/A 28 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: HACHA DE CHANGO SL
Administrador Solidario
- Enjuto Dominguez Marcial
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22432 , F 204, S 8, H M 400786, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: HACHA DE CHANGO SL
Administrador Mancomunado
- Enjuto Dominguez Marcial
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22432 , F 204, S 8, H M 400786, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Empresa: ANTA TELECOMUNICACIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Enjuto Muñoz Marcial
- Lopez Sanchez Feliciano Miguel
- Serrano Carmena Pedro Guillermo
Consejero
- Enjuto Muñoz Marcial
- Lopez Sanchez Feliciano Miguel
- Serrano Carmena Pedro Guillermo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 152, S 8, H M 334575, I/A 11 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: INSTER SEGURIDAD SL
Apoderado
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16675 , F 100, S 8, H M 284537, I/A 9 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: INSTER INSTALACIONES SA
Apoderado
- Enjuto Muñoz Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 160, S 8, H M 14792, I/A 41 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: INSTER INSTALACIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Enjuto Muñoz Marcial
- Lopez Sanchez Feliciano Miguel
- Serrano Carmena Pedro Guillermo
Consejero
- Enjuto Muñoz Marcial
- Lopez Sanchez Feliciano Miguel
- Serrano Carmena Pedro Guillermo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 157, S 8, H M 14792, I/A 35 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
VER MAS ACTOS
Información de ENJUTO MUÑOZ MARCIAL
Mostramos los datos de ENJUTO MUÑOZ MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENJUTO MUÑOZ MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos