ENGELBRECHT ALBERT
Informe ejecutivo de ENGELBRECHT ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENGELBRECHT ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBC SOLAR SA | Apoderado | 08/01/2021 | |
IBC SOLAR SA | Consejero | 05/08/2020 |
VINCULACIONES DE ENGELBRECHT ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENGELBRECHT ALBERT
Empresa: HUELVA 10 SOLAR SL
Administrador Unico
- Engelbrecht Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219051, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: HUELVA 10 SOLAR SL
Administrador Unico
- Engelbrecht Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42324 , F 163, S 8, H M 707648, I/A 10 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: IBC SOLAR SA
Apoderado
- Engelbrecht Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10529, L 7810, F 59, S 8, H V 112371, I/A 32 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-46
Empresa: IBC SOLAR SA
Consejero
- Engelbrecht Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10529, L 7810, F 58, S 8, H V 112371, I/A 28 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-46
Información de ENGELBRECHT ALBERT
Mostramos los datos de ENGELBRECHT ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENGELBRECHT ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos