ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE
Informe ejecutivo de ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGEL&VALENTI SL | Administrador Solidario | 14/05/2021 | |
ENGEL ANESTESIA SLP | Socio Unico | 26/07/2018 | |
ENGEL ANESTESIA SLP | Administrador Unico | 26/07/2018 |
VINCULACIONES DE ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE
Empresa: ENGEL&VALENTI SL
Administrador Solidario
- Engel Espinosa Werner Enrique
- Valenti Areizaga Maria Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 47, S 8, H M 741968, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: ENGEL ANESTESIA SLP
Administrador Unico
- Engel Espinosa Werner Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 140, S 8, H M 676109, I/A 1 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: ENGEL ANESTESIA SLP
Socio Único
- Engel Espinosa Werner Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 140, S 8, H M 676109, I/A 1 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: PARDO ANESTESIA SLP
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34568 , F 4, S 8, H M 621874, I/A 2 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Empresa: PARDO ANESTESIA SLP
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34568 , F 1, S 8, H M 621874, I/A 1 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-28
Información de ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE
Mostramos los datos de ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENGEL ESPINOSA WERNER ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos