ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
Informe ejecutivo de ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOGAS DE HUESCA SL | Socio Unico | 24/10/2019 | |
ABANILLA ENERGIA SRL | Socio Unico | 15/09/2015 | |
BIOGAS DE CIUDAD REAL SL | Socio Unico | 29/05/2015 | |
ECOPARQUE BIOGAS SL | Socio Unico | 13/03/2015 | |
GADOR ENERGIA SL | Socio Unico | 13/06/2011 | |
CARTAGENA BIOGAS SL | Socio Unico | 17/11/2010 |
VINCULACIONES DE ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
Empresa: BIOGAS DE HUESCA SL
Socio Único
- Energia Sur De Europa Sociedad De Responsabilidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6784 , F 131, S 8, H SE123546, I/A 1 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-41
Empresa: ABANILLA ENERGIA SRL
Nuevo Socio Único
- Energia Sur De Europa Sociedad De Responsabilidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073 , F 19, S 8, H SE 82531, I/A 10 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
Empresa: CLP ENVIROGAS SL
Socio Único
- Energia Sur De Europa Sociedad De Responsabilidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5626 , F 45, S 8, H SE 43558, I/A 14 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: MONTEMARTA ENERGIA SL
Nuevo Socio Único
- Energia Sur De Europa Sociedad De Responsabilidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3404 , F 7, S 8, H SE 47042, I/A 10 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-41
Empresa: GADOR ENERGIA SL
Socio Único
- Energia Sur De Europa Sociedad De Responsabilidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5383 , F 142, S 8, H SE 89912, I/A 1 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-41
Empresa: CARTAGENA BIOGAS SL
Socio Único
- Energia Sur De Europa Sociedad De Responsabilidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5300 , F 51, S 8, H SE 87700, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-41
Información de ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
Mostramos los datos de ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENERGIA SUR DE EUROPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos