ENCIO MUGICA ALVARO
Informe ejecutivo de ENCIO MUGICA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENCIO MUGICA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO ARQUITECTURA ECAR SLP | Administrador Unico | 20/07/2021 |
VINCULACIONES DE ENCIO MUGICA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENCIO MUGICA ALVARO
Empresa: ESTUDIO ARQUITECTURA ECAR SLP
Administrador Unico
- Encio Mugica Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 121, S 8, H SS 31296, I/A 2 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Empresa: ESTUDIO ARQUITECTURA ECAR SLP
Administrador Solidario
- Encio Cortazar Juan Manuel
- Encio Mugica Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 121, S 8, H SS 31296, I/A 2 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Liquidador Solidario
- Encio Mugica Alfonso
- Encio Mugica Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 99, S 8, H SS 16796, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Administrador Solidario
- Encio Mugica Alfonso
- Encio Mugica Alvaro
Liquidador Solidario
- Encio Mugica Alfonso
- Encio Mugica Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 99, S 8, H SS 16796, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Administrador Solidario
- Encio Mugica Alfonso
- Encio Mugica Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1792 , F 99, S 8, H SS 16796, I/A 2 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-20
Empresa: ESTUDIO ARQUITECTURA ECAR SLP
Administrador Solidario
- Encio Cortazar Juan Manuel
- Encio Mugica Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 119, S 8, H SS 31296, I/A 1 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-20
Información de ENCIO MUGICA ALVARO
Mostramos los datos de ENCIO MUGICA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENCIO MUGICA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos