ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA ENERGETICA INNOVALUX SL | Administrador Unico | 15/05/2019 |
VINCULACIONES DE ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO
Administrador Unico
- Encinoso Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 47, S 8, H TF 14955, I/A 5 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Empresa: CONSULTORIA ENERGETICA INNOVALUX SL
Administrador Unico
- Encinoso Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 57, S 8, H TF 62665, I/A 1 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-38
Administrador Unico
- Encinoso Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 26, S 8, H TF 47756, I/A 2 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
Administrador Unico
- Encinoso Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 24, S 8, H TF 47756, I/A 1 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-38
Administrador Unico
- Encinoso Perez Jose Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1482 , F 46, S 8, H TF 14955, I/A 4 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Información de ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENCINOSO PEREZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos