ENCINAS PUIGDOMENECH ANA
Informe ejecutivo de ENCINAS PUIGDOMENECH ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ENCINAS PUIGDOMENECH ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHABILITACIONES ENYPU SL | Socio Unico | 22/01/2013 | |
REHABILITACIONES ENYPU SL | Administrador Unico | 25/10/2012 | |
REHABILITACIONES ENYPU SL | Apoderado Solidario | 01/03/2010 |
VINCULACIONES DE ENCINAS PUIGDOMENECH ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENCINAS PUIGDOMENECH ANA
Empresa: REHABILITACIONES ENYPU SL
Socio Único
- Encinas Puigdomenech Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12800 , F 145, S 8, H M 205446, I/A 15 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: REHABILITACIONES ENYPU SL
Administrador Unico
- Encinas Puigdomenech Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12800 , F 145, S 8, H M 205446, I/A 13 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Empresa: REHABILITACIONES ENYPU SL
Apoderado Solidario
- Encinas Puigdomenech Ana
- Encinas Puigdomenech Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12800 , F 144, S 8, H M 205446, I/A 11 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Información de ENCINAS PUIGDOMENECH ANA
Mostramos los datos de ENCINAS PUIGDOMENECH ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENCINAS PUIGDOMENECH ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos