ENCINAS LASTRA ALBERTO
Informe ejecutivo de ENCINAS LASTRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ENCINAS LASTRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA | Apoderado | 26/08/2024 | |
BERING IV CONGELADOS SL | Apoderado | 22/07/2024 | |
IBERCONSA SEAFOOD PROCESSING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | |
MARITIMA OCEANICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | |
IBERICA DE CONGELADOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | |
IBERICA DE CONGELADOS SA | Apoderado Solidario | 27/10/2021 | |
IBERCONSA SEAFOOD PROCESSING SL | Apoderado Solidario | 27/10/2021 | |
MARITIMA OCEANICA SL | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | |
BERING IV CONGELADOS SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2021 | |
GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ENCINAS LASTRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENCINAS LASTRA ALBERTO
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Apoderado
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 26598, I/A 65 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-36
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 26598, I/A 65 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-36
Empresa: BERING IV CONGELADOS SL
Apoderado
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 685471, I/A 32 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: BERING IV CONGELADOS SL
Apoderado
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 685471, I/A 32 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: IBERICA DE CONGELADOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 4405, F 219, S 8, H PO 5325, I/A 63 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-36
Empresa: IBERCONSA SEAFOOD PROCESSING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406, L 4406, F 70, S 8, H PO 63923, I/A 28 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-36
Empresa: MARITIMA OCEANICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406, L 4406, F 7, S 8, H PO 61246, I/A 19 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-36
Empresa: IBERCONSA SEAFOOD PROCESSING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247, L 4247, F 213, S 8, H PO 63923, I/A 24 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
Empresa: MARITIMA OCEANICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4406, L 4406, F 3, S 8, H PO 61246, I/A 15 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
Empresa: IBERICA DE CONGELADOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinas Lastra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511, L 2511, F 222, S 8, H PO 5325, I/A 59 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-36
VER MAS ACTOS
Información de ENCINAS LASTRA ALBERTO
Mostramos los datos de ENCINAS LASTRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENCINAS LASTRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos