ENCINAS CARBONERO MIKEL
Informe ejecutivo de ENCINAS CARBONERO MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ENCINAS CARBONERO MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESMAE INFORMATICA SL | Administrador Unico | 14/07/2020 | 24/03/2022 |
EUROPEAN CONSULTING ORGANIZATION SL | Administrador Solidario | 07/07/2020 | 21/10/2020 |
VINCULACIONES DE ENCINAS CARBONERO MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENCINAS CARBONERO MIKEL
Empresa: GESMAE INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Encinas Carbonero Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 206, S 8, H BI 20583, I/A 7 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-48
Empresa: EUROPEAN CONSULTING ORGANIZATION SL
Administrador Solidario
- Encinas Carbonero Mikel
- Iriondo Martitegui Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 148, S 8, H BI 73073, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-48
Empresa: GESMAE INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Encinas Carbonero Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 206, S 8, H BI 20583, I/A 6 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: EUROPEAN CONSULTING ORGANIZATION SL
Administrador Solidario
- Encinas Carbonero Mikel
- Iriondo Martitegui Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 145, S 8, H BI 73073, I/A 2 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-48
Información de ENCINAS CARBONERO MIKEL
Mostramos los datos de ENCINAS CARBONERO MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENCINAS CARBONERO MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos