ENCARNACION ZAPATA GALVEZ
Informe ejecutivo de ENCARNACION ZAPATA GALVEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ENCARNACION ZAPATA GALVEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINASA SL | Consejero | 31/12/2010 | 20/01/2015 |
POLIGONO PILAR SL | Consejero | 31/12/2010 | 17/01/2014 |
INMOTOR DE CARTAGENA SL | Administrador Solidario | 22/02/2013 | 23/05/2013 |
INMOTOR DE CARTAGENA SL | Consejero | 27/05/2011 | 22/02/2013 |
POLIGONO PILAR SL | Presidente | 31/12/2010 |
VINCULACIONES DE ENCARNACION ZAPATA GALVEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENCARNACION ZAPATA GALVEZ
Empresa: MAQUINASA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Leonor Hernandez Zapata
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 70, S 8, H MU 4494, I/A 27 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30
Empresa: POLIGONO PILAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Leonor Hernandez Zapata
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 91, S 8, H MU 4744, I/A 12 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-30
Empresa: INMOTOR DE CARTAGENA SL
Administrador Solidario
- Alfonso Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 16, S 8, H MU 2186, I/A 29 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-30
Empresa: INMOTOR DE CARTAGENA SA
Administrador Solidario
- Alfonso Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 91, S 8, H MU 2186, I/A 27 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-30
Empresa: INMOTOR DE CARTAGENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Leonor Hernandez Zapata
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 91, S 8, H MU 2186, I/A 27 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-30
Empresa: INMOTOR DE CARTAGENA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Leonor Hernandez Zapata
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 56, S 8, H MU 2186, I/A 26 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-30
Empresa: POLIGONO PILAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Leonor Hernandez Zapata
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 90, S 8, H MU 4744, I/A 9 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-10-30
Empresa: POLIGONO PILAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Maria Leonor Hernandez Zapata
Presidente
- Encarnacion Zapata Galvez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 90, S 8, H MU 4744, I/A 9 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-10-30
Empresa: MAQUINASA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alfonso Hernandez Espin
- Alfonso Hernandez Zapata
- David Hernandez Zapata
- Encarnacion Zapata Galvez
- Leonor Hernandez Zapata
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 69, S 8, H MU 4494, I/A 24 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-10-30
Información de ENCARNACION ZAPATA GALVEZ
Mostramos los datos de ENCARNACION ZAPATA GALVEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENCARNACION ZAPATA GALVEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos