EMILIO NAVARRO PALACIOS
Informe ejecutivo de EMILIO NAVARRO PALACIOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EMILIO NAVARRO PALACIOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA LAS CASETAS SL | Auditor | 23/07/2024 | |
QUESOS CRISTO DEL PRADO SL | Auditor | 04/06/2024 | |
GANADOS RUIGAN SL | Auditor | 17/04/2023 | |
GANADOS RUIGAN SL | Auditor | 03/01/2023 |
VINCULACIONES DE EMILIO NAVARRO PALACIOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMILIO NAVARRO PALACIOS
Empresa: AGROPECUARIA LAS CASETAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Emilio Navarro Palacios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 3380, I/A 4 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-45
Empresa: QUESOS CRISTO DEL PRADO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Emilio Navarro Palacios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 23196, I/A 5 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-45
Empresa: GANADOS RUIGAN SL
Auditor Suplente
Auditor
- Emilio Navarro Palacios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 198, S 8, H TO 1407, I/A 16 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-45
Empresa: GANADOS RUIGAN SL
Auditor Suplente
Auditor
- Emilio Navarro Palacios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 184, S 8, H TO 1407, I/A 15 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-45
Información de EMILIO NAVARRO PALACIOS
Mostramos los datos de EMILIO NAVARRO PALACIOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMILIO NAVARRO PALACIOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos