EMILIO GIL GUILLAMON
Informe ejecutivo de EMILIO GIL GUILLAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EMILIO GIL GUILLAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTASWEB SL | Socio Unico | 05/12/2022 | |
VENTASWEB SL | Administrador Unico | 05/12/2022 | |
EL VETERINARIO A DOMICILIO SL | Administrador Unico | 14/10/2022 | |
HIPERPETMURCIA SL | Socio Unico | 02/07/2015 | |
HIPERPETMURCIA SL | Administrador Unico | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE EMILIO GIL GUILLAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMILIO GIL GUILLAMON
Empresa: VENTASWEB SL
Administrador Unico
- Emilio Gil Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 140, S 8, H MU108931, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-30
Empresa: VENTASWEB SL
Socio Único
- Emilio Gil Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 140, S 8, H MU108931, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-30
Empresa: EL VETERINARIO A DOMICILIO SL
Administrador Unico
- Emilio Gil Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 87, S 8, H MU 74826, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-30
Empresa: THADER-DIS SL
Administrador Unico
- Emilio Gil Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 131, S 8, H MU 10781, I/A 6 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-30
Empresa: HIPERPETMURCIA SL
Administrador Unico
- Emilio Gil Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 72, S 8, H MU 78109, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-30
Empresa: HIPERPETMURCIA SL
Nuevo Socio Único
- Emilio Gil Guillamon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 72, S 8, H MU 78109, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-30
Información de EMILIO GIL GUILLAMON
Mostramos los datos de EMILIO GIL GUILLAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMILIO GIL GUILLAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos