EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO
Informe ejecutivo de EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMILI FONTANE SL | Socio Unico | 15/05/2024 | |
EMILI FONTANE SL | Administrador Unico | 15/05/2024 | |
CALIDIS FRUITS SL | Apoderado | 24/08/2022 | |
CALIDIS GROUPE SL | Administrador Unico | 04/11/2021 | |
CALIDIS GROUPE SL | Apoderado | 27/02/2014 |
VINCULACIONES DE EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO
Empresa: EMILI FONTANE SL
Administrador Unico
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 74342, I/A 1 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-17
Empresa: EMILI FONTANE SL
Socio Único
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 74342, I/A 1 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-17
Empresa: CALIDIS FRUITS SL
Apoderado
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 85, S 8, H GI 54775, I/A 6 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-17
Empresa: CALIDIS FRUITS SL
Administrador Unico
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 85, S 8, H GI 54775, I/A 5 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-17
Empresa: CALIDIS GROUPE SL
Administrador Unico
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 46, S 8, H GI 38076, I/A 7 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
Empresa: CALIDIS FRUITS SL
Administrador Unico
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 85, S 8, H GI 54775, I/A 3 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-17
Empresa: CALIDIS GROUPE SL
Apoderado
- Emili Josep Fontane Castellano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 46, S 8, H GI 38076, I/A 6 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-17
Información de EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO
Mostramos los datos de EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMILI JOSEP FONTANE CASTELLANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos