EMBID PERISE CARLOS
Informe ejecutivo de EMBID PERISE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EMBID PERISE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTA DEL SOL ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 06/07/2022 | |
CORPORACION EURO HISPANA DE ABOGADOS SLP | Socio Unico | 28/09/2018 | |
CORPORACION EURO HISPANA DE ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 28/09/2018 | |
CORPORACION EURO HISPANA DE ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 28/09/2018 |
VINCULACIONES DE EMBID PERISE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMBID PERISE CARLOS
Apoderado
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 649242, I/A 5 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: ARCANA ADVISORY SL
Liquidador
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40580 , F 64, S 8, H M 720229, I/A 3 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Empresa: PUERTA DEL SOL ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43801 , F 11, S 8, H M 773001, I/A 1 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: PUERTA DEL SOL ABOGADOS SLP
Socio Único
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43801 , F 11, S 8, H M 773001, I/A 1 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: PROMOREAL MADRID SL
Administrador Unico
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38395 , F 185, S 8, H M 683077, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: PROMOREAL MADRID SL
Administrador Unico
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38395 , F 185, S 8, H M 683077, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Administrador Unico
- Embid Perise Carlos
Soc.Prof.
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38090 , F 51, S 8, H M 677969, I/A 1 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Socio Único
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38090 , F 51, S 8, H M 677969, I/A 1 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Empresa: JDC GLOBAL CONSULTING SL
Apoderado
- Embid Perise Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36132 , F 190, S 8, H M 649242, I/A 2 (05/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Información de EMBID PERISE CARLOS
Mostramos los datos de EMBID PERISE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMBID PERISE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos