EMBID BORAO PEDRO
Informe ejecutivo de EMBID BORAO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE EMBID BORAO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVITIES COME N'ENJOY SL | Socio Unico | 23/04/2015 | |
ACTIVITIES COME N'ENJOY SL | Administrador Unico | 23/04/2015 | |
7EDATA BUSINESS SL | Administrador Unico | 11/08/2010 | |
ALCORCE E-BUSINESS SL | Socio Unico | 26/03/2010 | |
7EBIZ INTERNATIONAL SL | Socio Unico | 17/12/2009 | |
7EBIZ INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE EMBID BORAO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMBID BORAO PEDRO
Liquidador
- Embid Borao Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 58653, I/A 2 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-35
Consejero Delegado Solidario
- Embid Borao Pedro
- Embid Delpon Adrian
- Embid Delpon Alba Maria
Consejero
- Embid Borao Pedro
- Embid Delpon Adrian
- Embid Delpon Alba Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 58653, I/A 2 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-35
Empresa: AVAIBOOK ON-LINE SL
Consejero
- Arranz Moral Victor
- Cruces Diloy Rafael
- Embid Borao Pedro
- PRADO LARGO INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 125, S 8, H Z 50074, I/A 11 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-50
Empresa: ACTIVITIES COME N'ENJOY SL
Administrador Unico
- Embid Borao Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 1, S 8, H GC 49561, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-35
Empresa: ACTIVITIES COME N'ENJOY SL
Socio Único
- Embid Borao Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 1, S 8, H GC 49561, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-35
Empresa: EBIZTOOL SL
Administrador Solidario
- Embid Borao Pedro
- Gerique Molina Jesus Pedro
- Prada Camarero Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687 , F 30, S 8, H Z 29411, I/A 3 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-50
Empresa: AVAIBOOK ON-LINE SL
Consejero
- Cruces Diloy Rafael
- Embid Borao Pedro
- Ortega Aviles Jose Maria
- PRADO LARGO INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 121, S 8, H Z 50074, I/A 3 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-50
Empresa: AVAIBOOK ON-LINE SL
Administrador Solidario
- Cruces Diloy Rafael
- Embid Borao Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 121, S 8, H Z 50074, I/A 3 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-50
Empresa: 7EDATA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Embid Borao Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 77, S 8, H Z 50535, I/A 1 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-50
Empresa: TEYC SOFTWARE SL
Apoderado Solidario
- Embid Borao Pedro
- Gerique Molina Jesus Pedro
- Perez Vera Alberto Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2440 , F 98, S 8, H Z 14781, I/A 5 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-50
VER MAS ACTOS
Información de EMBID BORAO PEDRO
Mostramos los datos de EMBID BORAO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMBID BORAO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos