EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT
Informe ejecutivo de EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLO D'EMPURIES 2.000 SA | Consejero | 04/12/2023 | |
BSC EXCLUSIV INVEST SL | Administrador Solidario | 19/05/2022 | |
OKTE CONSTRUCCIONS SL | Administrador Unico | 13/04/2016 |
VINCULACIONES DE EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT
Empresa: CASTELLO D'EMPURIES 2.000 SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 201, S 8, H GI 27050, I/A 21 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-17
Empresa: BSC EXCLUSIV INVEST SL
Administrador Solidario
- Emanuela Marga Sonja Schubert
- Etin Catovic Avdic
- Nils Ballhausen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379 , F 181, S 8, H GI 70746, I/A 1 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-17
Empresa: OKTE CONSTRUCCIONS SL
Administrador Unico
- Emanuela Marga Sonja Schubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 104, S 8, H GI 58493, I/A 2 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-17
Empresa: DESIGN FENSTER TECHNIK SL
Liquidador
- Emanuela Marga Sonja Schubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 168, S 8, H GI 40363, I/A 2 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-17
Empresa: DESIGN FENSTER TECHNIK SL
Administrador Unico
- Emanuela Marga Sonja Schubert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 168, S 8, H GI 40363, I/A 2 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-17
Información de EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT
Mostramos los datos de EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMANUELA MARGA SONJA SCHUBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos