ELZAURDIA LOPEZ JESUS
Informe ejecutivo de ELZAURDIA LOPEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELZAURDIA LOPEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEVA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2023 | |
TEVA PHARMA SL | Apoderado | 09/08/2021 | |
TEVA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado | 09/08/2021 | |
TEVA PHARMA SL | Apoderado | 05/08/2021 |
VINCULACIONES DE ELZAURDIA LOPEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELZAURDIA LOPEZ JESUS
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44011 , F 172, S 8, H M 352166, I/A 104 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: RATIOPHARM ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- De Los Santos Yebenes Jose Manuel
- Dos Santos Teixeira Carlos Alberto
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Ghelardini Carlotta
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Ledesma Sanchez-cañete Emilio- Fernando
- Silvan Mariano Jacobo Alejandro
- Soldevilla Rodriguez Victor
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36667 , F 193, S 8, H M 3815, I/A 86 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 115, S 8, H M 352166, I/A 96 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 115, S 8, H M 352166, I/A 95 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Elzaurdia Lopez Jesus
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 115, S 8, H M 352166, I/A 95 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Dos Santos Teixeira Carlos Alberto
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Gonzalez Ipiña Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 113, S 8, H M 352166, I/A 92 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: RATIOPHARM ESPAÑA SA
Apoderado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36667 , F 191, S 8, H M 3815, I/A 84 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: RATIOPHARM ESPAÑA SA
Apoderado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Soldevilla Rodriguez Victor
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36667 , F 187, S 8, H M 3815, I/A 81 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Conde Ibarra Juan Carlos
- Elzaurdia Lopez Jesus
- Gonzalez Ipiña Pablo
- Solis Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 113, S 8, H M 352166, I/A 91 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: TEVA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castro Aristeguieta Isabel Cristina
- Elzaurdia Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35070 , F 113, S 8, H M 352166, I/A 91 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
VER MAS ACTOS
Información de ELZAURDIA LOPEZ JESUS
Mostramos los datos de ELZAURDIA LOPEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELZAURDIA LOPEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos