ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA
Informe ejecutivo de ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXIGENO DE ANDALUCIA SL | Apoderado | 06/10/2011 | |
SOLAL COGENERACION AIE | Apoderado | 06/07/2011 | |
AIR LIQUIDE MEDICINAL SL | Apoderado | 06/04/2010 | |
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/04/2010 | |
AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES SL | Apoderado | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA
Empresa: OXIGENO DE ANDALUCIA SL
Apoderado
- Carpio Garcia Jose Maria
- De La Peña Rodriguez Alfonso
- De La Peña Rodriguez Alfonso
- Elvira Garcimartin Emilia
- Gafo De La Fuente Maria Luisa
- Guerra Garcia Maria Felisa
- Hubert Etienne
- Hubert Etienne
- Hubert Etienne
- Hubert Etienne
- Pedrazuela Prieto Jorge
- Pedrazuela Prieto Jorge
- Pedrazuela Prieto Jorge
- Rey Blanco Hortiguera Humberto
- Rey Blanco Hortiguera Humberto
- Rey Blanco Hortiguera Humberto
- Sakata Kazuyuki
- Sakata Kazuyuki
- Sakata Kazuyuki
- Sakata Kazuyuki
- Sanchez Moraleda Ana
- Sanchez Moraleda Ana
- Sanchez Moraleda Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 192, S 8, H M 468596, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: SOLAL COGENERACION AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12195 , F 215, S 8, H M 192843, I/A 21 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Empresa: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6982 , F 62, S 8, H M 7398, I/A 396 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: AIR LIQUIDE MEDICINAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16982 , F 149, S 8, H M 155855, I/A 71 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Empresa: AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25122 , F 108, S 8, H M 315609, I/A 22 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Información de ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA
Mostramos los datos de ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELVIRA GARCIMARTIN EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos