ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR
Informe ejecutivo de ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGOS PATRIMONIAL SL | Administrador Solidario | 15/01/2019 | |
EGOS PLASTICA Y ESTETICA SL | Administrador Solidario | 29/11/2016 |
VINCULACIONES DE ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR
Empresa: EGOS MEDICINA ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Bentue De Avila David
- Elvira Barbera Santiago Omar
- Tiago Andre Gomez Rodrigues
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615245, I/A 2 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: EGOS MEDICINA ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Bentue De Avila David
- Elvira Barbera Santiago Omar
- Tiago Andre Gomez Rodrigues
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49275 , F 147, S 8, H B 615245, I/A 1 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-08
Empresa: EGOS PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Elvira Barbera Santiago Omar
- Tiago Andres Gomes Rodrigues
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46710 , F 219, S 8, H B 528443, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: EGOS PLASTICA Y ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Elvira Barbera Santiago Omar
- Gomes Rodrigues Tiago Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45657 , F 179, S 8, H B 494875, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-08
Información de ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR
Mostramos los datos de ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELVIRA BARBERA SANTIAGO OMAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos