ELSASSER HANS
Informe ejecutivo de ELSASSER HANS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ELSASSER HANS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCESSORIES JEWELRY ADVISERS SL | Administrador Unico | 13/07/2015 | |
CIRCUITOS DEL MOTOR EL ARENAL SA | Consejero Delegado Solidario | 06/05/2011 | |
CIRCUITOS DEL MOTOR EL ARENAL SA | Consejero | 06/05/2011 | |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Apoderado | 10/03/2011 | |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Secretario | 04/03/2011 | 07/03/2011 |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Consejero | 04/03/2011 | 07/03/2011 |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2011 | |
DOUGLAS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 24/08/2010 | |
DOUGLAS SPAIN SA | Apoderado | 24/08/2010 | |
DOUGLAS SPAIN SA | Apoderado | 21/09/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ELSASSER HANS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELSASSER HANS
Empresa: ACCESSORIES JEWELRY ADVISERS SL
Administrador Unico
- Elsasser Hans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28303 , F 30, S 8, H M 509759, I/A 3 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Empresa: CIRCUITOS DEL MOTOR EL ARENAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Dezcallar Enseñat Guillermo
- Elsasser Hans
- Hollerbach Arnold Karl
- Wyss Rolando
Consejero
- Dezcallar Enseñat Guillermo
- Elsasser Hans
- Hollerbach Arnold Karl
- Wyss Rolando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 149, S 8, H PM 9014, I/A 12 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-07
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Apoderado
- Elsasser Hans
- Elsasser Hans
- Gomez Morante Nicolas
- Rubel Anja
- Rubel Anja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22126 , F 148, S 8, H M 394732, I/A 13 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Consejero
- Elsasser Hans
Secretario
- Elsasser Hans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22126 , F 148, S 8, H M 394732, I/A 11 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Apoderado
Consejero
- Elsasser Hans
- Unkel Reiner
- Vennewald Dieter
Presidente
Secretario
- Elsasser Hans
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22126 , F 146, S 8, H M 394732, I/A 9 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Elsasser Hans
- Mingers Claus
- Vennewald Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22126 , F 146, S 8, H M 394732, I/A 9 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Empresa: DOUGLAS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Elsasser Hans
- Rubel Anja
Apoderado
- Elsasser Hans
- Elsasser Hans
- Rubel Anja
- Rubel Anja
- Rubel Anja Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23378 , F 64, S 8, H M 199660, I/A 39 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Empresa: DOUGLAS SPAIN SA
Apoderado
- Elsasser Hans
- Gomez Morante Nicolas
- Rubel Anja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23378 , F 62, S 8, H M 199660, I/A 35 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Empresa: DOUGLAS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23378 , F 61, S 8, H M 199660, I/A 34 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Información de ELSASSER HANS
Mostramos los datos de ELSASSER HANS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELSASSER HANS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos