ELOY SANCHEZ HERNANDEZ
Informe ejecutivo de ELOY SANCHEZ HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ELOY SANCHEZ HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESAN MARONA SL | Socio Unico | 03/05/2021 | |
ESAN MARONA SL | Administrador Unico | 03/05/2021 | |
GIRAND FUTUR SL | Administrador Unico | 13/02/2019 |
VINCULACIONES DE ELOY SANCHEZ HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELOY SANCHEZ HERNANDEZ
Empresa: DURAMEN WOOD SL
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 81, S 8, H GI 66063, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-17
Empresa: FUSTERIA GERCUINA SL
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 77, S 8, H GI 57236, I/A 7 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
Empresa: ESAN MARONA SL
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 176, S 8, H GI 67608, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-17
Empresa: ESAN MARONA SL
Socio Único
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 176, S 8, H GI 67608, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-17
Empresa: DURAMEN WOOD SL
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 80, S 8, H GI 66063, I/A 2 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-17
Empresa: FUSTERIA GERCUINA SL
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 76, S 8, H GI 57236, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-17
Empresa: BELLA VIONA SL
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 213, S 8, H GI 65003, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-17
Administrador Unico
- Eloy Sanchez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 154, S 8, H GI 62766, I/A 1 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-17
Información de ELOY SANCHEZ HERNANDEZ
Mostramos los datos de ELOY SANCHEZ HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELOY SANCHEZ HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos