ELORZA MELERO IÑIGO
Informe ejecutivo de ELORZA MELERO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE ELORZA MELERO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIEBRO SL | Apoderado | 07/10/2009 | 20/05/2014 |
COMERCIAL PROTOINSA SA | Apoderado | 07/10/2009 | 20/05/2014 |
SISTEM MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL | Apoderado | 07/10/2009 | 19/05/2014 |
SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 07/10/2009 | 19/05/2014 |
CPS INTEGRACION DE RECURSOS SL | Apoderado | 20/10/2009 | 19/05/2014 |
ZAPALLITO SL | Apoderado | 29/10/2009 | 13/05/2014 |
INSTER SEGURIDAD SL | Apoderado | 27/02/2014 | 06/05/2014 |
MONTANA NUEVOS DESARROLLOS EMPRESARIALES SL | Apoderado | 07/10/2009 | 30/04/2014 |
INSTER TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA | Apoderado | 27/02/2014 | 30/04/2014 |
INSTERAD IBERICA SL | Apoderado | 27/02/2014 | 30/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ELORZA MELERO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELORZA MELERO IÑIGO
Empresa: COMERCIAL PROTOINSA SA
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 6, S 8, H M 51944, I/A 38 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: HORMIEBRO SL
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25606 , F 48, S 8, H M 461421, I/A 13 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: CPS INTEGRACION DE RECURSOS SL
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26643 , F 219, S 8, H M 23559, I/A 15 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Empresa: SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16838 , F 168, S 8, H M 66812, I/A 47 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26780 , F 15, S 8, H M 256205, I/A 22 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
Empresa: ZAPALLITO SL
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4666, L 3574, F 3, S 8, H MA 42594, I/A 23 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Empresa: INSTER SEGURIDAD SL
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16675 , F 103, S 8, H M 284537, I/A 15 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21644 , F 59, S 8, H M 385272, I/A 13 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Empresa: INSTER INSTALACIONES SA
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17515 , F 162, S 8, H M 14792, I/A 48 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Empresa: INSTERAD IBERICA SL
Apoderado
- Elorza Melero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26796 , F 219, S 8, H M 482857, I/A 15 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
VER MAS ACTOS
Información de ELORZA MELERO IÑIGO
Mostramos los datos de ELORZA MELERO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELORZA MELERO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos