ELORDUY PINTADO ASIER
Informe ejecutivo de ELORDUY PINTADO ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELORDUY PINTADO ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRUKA CROSSFIT SL | Administrador Unico | 09/11/2018 | |
IRUKA JAPAN TRAINING CENTER SL | Administrador Unico | 05/06/2018 | |
BORDANASI SL | Administrador Solidario | 12/08/2015 |
VINCULACIONES DE ELORDUY PINTADO ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELORDUY PINTADO ASIER
Empresa: ASIBORDAN SL
Administrador Solidario
- Elorduy Pintado Asier
- Ormazabal Madariaga Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32420 , F 137, S 8, H M 583564, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: IRUKA CROSSFIT SL
Administrador Unico
- Elorduy Pintado Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5811 , F 66, S 8, H BI 72427, I/A 1 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-48
Empresa: IRUKA JAPAN TRAINING CENTER SL
Administrador Unico
- Elorduy Pintado Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 142, S 8, H BI 71731, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-48
Empresa: BORDANASI SL
Administrador Solidario
- Elorduy Pintado Asier
- Ormazabal Madariaga Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33500 , F 160, S 8, H M 603055, I/A 1 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Empresa: ASIBORDAN SL
Administrador Solidario
- Elorduy Pintado Asier
- Ormazabal Madariaga Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32420 , F 135, S 8, H M 583564, I/A 1 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Información de ELORDUY PINTADO ASIER
Mostramos los datos de ELORDUY PINTADO ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELORDUY PINTADO ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos