ELLIS MICHAEL
Informe ejecutivo de ELLIS MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELLIS MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLYWIRE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 06/06/2019 | 18/06/2024 |
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 15/02/2019 | 09/09/2020 |
VINCULACIONES DE ELLIS MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELLIS MICHAEL
Empresa: FLYWIRE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Ellis Michael
- Vidal Celotto Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 137885, I/A 25 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: FLYWIRE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Ellis Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 137885, I/A 12 B (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2024-120-46
Empresa: SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Cooke Rusell Adrian
- Ellis Michael
- Esteban Gavin Ramon
- Rhodes Graham Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38368 , F 94, S 8, H M 682659, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Información de ELLIS MICHAEL
Mostramos los datos de ELLIS MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELLIS MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos