ELLIOTT MARK CHRISTOPHER
Informe ejecutivo de ELLIOTT MARK CHRISTOPHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELLIOTT MARK CHRISTOPHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTO VENTURES SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
DEALZ ESPAÑA SL | Consejero Delegado Solidario | 20/02/2019 | |
DEALZ ESPAÑA SL | Consejero | 20/02/2019 |
VINCULACIONES DE ELLIOTT MARK CHRISTOPHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELLIOTT MARK CHRISTOPHER
Empresa: ALTO VENTURES SL
Administrador Unico
- Elliott Mark Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45149 , F 90, S 8, H M 794472, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: DEALZ ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Elliott Mark Christopher
- Lowe David Alan
- Thorley Andrew Mark
- Williams David Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44839 , F 8, S 8, H M 568116, I/A 47 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: DEALZ ESPAÑA SL
Apoderado
- Elliott Mark Christopher
- German Garrido Roberto
- Williams David Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 24, S 8, H M 568116, I/A 32 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: DEALZ ESPAÑA SL
Presidente
- Elliott Mark Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 24, S 8, H M 568116, I/A 30 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: DEALZ ESPAÑA SL
Consejero Delegado Solidario
- Elliott Mark Christopher
Consejero
- Elliott Mark Christopher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 22, S 8, H M 568116, I/A 28 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Información de ELLIOTT MARK CHRISTOPHER
Mostramos los datos de ELLIOTT MARK CHRISTOPHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELLIOTT MARK CHRISTOPHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos