ELLEN ZITMAN BARBARA
Informe ejecutivo de ELLEN ZITMAN BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELLEN ZITMAN BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCULTURAS ETCETERA SL | Administrador Solidario | 11/07/2012 | 12/08/2019 |
ESCULTURAS ETCETERA SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2009 | 11/07/2012 |
VINCULACIONES DE ELLEN ZITMAN BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELLEN ZITMAN BARBARA
Empresa: ESCULTURAS ETCETERA SL
Administrador Solidario
- Armas Ponce Carlo
- Ellen Zitman Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 77, S 8, H H 18288, I/A 3 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-21
Empresa: ESCULTURAS ETCETERA SL
Administrador Solidario
- Armas Ponce Carlo
- Ellen Zitman Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 76, S 8, H H 18288,H , I/ 2 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-21
Empresa: ESCULTURAS ETCETERA SL
Administrador Mancomunado
- Armas Ponce Carlos
- Ellen Zitman Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 76, S 8, H H 18288,H , I/ 2 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-21
Empresa: ESCULTURAS ETCETERA SL
Administrador Mancomunado
- Armas Ponce Carlos
- Ellen Zitman Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 72, S 8, H H 18288,H , I/ 1 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-21
Información de ELLEN ZITMAN BARBARA
Mostramos los datos de ELLEN ZITMAN BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELLEN ZITMAN BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos