ELKORO AIASTUI IÑIGO
Informe ejecutivo de ELKORO AIASTUI IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELKORO AIASTUI IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL DEBA SL | Consejero | 13/06/2023 | |
ELAY-LAN SL | Apoderado | 28/12/2022 | |
ELAY SL | Vicesecret. | 09/04/2013 | |
ELAY SL | Consejero | 09/04/2013 | |
IRIALDE SL | Apoderado | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE ELKORO AIASTUI IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELKORO AIASTUI IÑIGO
Empresa: HOTEL DEBA SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Arizaga Bengoa Jose
- Elkoro Aiastui Iñigo
- Iriondo Landa Ioseba Mirena
- LAZKANO IRIONDO ZERBITZUAK SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 196, S 8, H SS 42463, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
Empresa: ELAY-LAN SL
Apoderado
- Elkoro Aiastui Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 54, S 8, H SS 44396, I/A 11 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Empresa: ELAY SL
Consejero
- Elkoro Aiastui Iñigo
Vicesecret.
- Elkoro Aiastui Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 91, S 8, H SS 10758, I/A 45 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-20
Empresa: IRIALDE SL
Apoderado
- Elkoro Aiastui Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 67, S 8, H SS 19482, I/A 10 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-20
Información de ELKORO AIASTUI IÑIGO
Mostramos los datos de ELKORO AIASTUI IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELKORO AIASTUI IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos