ELIZONDO BARBERENA ALFREDO
Informe ejecutivo de ELIZONDO BARBERENA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELIZONDO BARBERENA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALESTI SL | Administrador Solidario | 03/01/2023 | |
ALESTI SL | Socio Unico | 15/11/2018 |
VINCULACIONES DE ELIZONDO BARBERENA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZONDO BARBERENA ALFREDO
Empresa: ALESTI SL
Administrador Solidario
- Elizondo Barberena Alfredo
- Garcia Alarcon Miren Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 50, S 8, H NA 4501, I/A 12 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-31
Empresa: ALESTI SL
Administrador Unico
- Elizondo Barberena Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 50, S 8, H NA 4501, I/A 12 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-31
Empresa: ALESTI SL
Socio Único
- Elizondo Barberena Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 50, S 8, H NA 4501, I/A 11 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-31
Empresa: PROMOCIONES Y CONTRATAS NAGI SL
Administrador Solidario
- Beracoechea Fernandez De Troconiz Luis Antonio
- Elizondo Barberena Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 129, S 8, H SS 25597, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-20
Información de ELIZONDO BARBERENA ALFREDO
Mostramos los datos de ELIZONDO BARBERENA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZONDO BARBERENA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos