ELIZONDO ARRIETA KERMAN
Informe ejecutivo de ELIZONDO ARRIETA KERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELIZONDO ARRIETA KERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOABASOTAS SL | Administrador Solidario | 23/05/2018 | |
PERUTXENA SL | Administrador Unico | 28/09/2017 | |
XS SIZE ARKITEKTURA SL | Administrador Solidario | 26/02/2013 | |
ELIZONDO ARKITEKTURA SL | Socio Unico | 21/01/2013 | |
ELIZONDO ARKITEKTURA SL | Administrador Unico | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE ELIZONDO ARRIETA KERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZONDO ARRIETA KERMAN
Empresa: ELIZONDO INTERIORISMO SL
Liquidador
- Elizondo Arrieta Kerman
- Torrontegi Garcia Irune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5527 , F 204, S 8, H BI 66107, I/A 2 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-48
Empresa: ELIZONDO INTERIORISMO SL
Administrador Mancomunado
- Elizondo Arrieta Kerman
- Torrontegi Garcia Irune
Liquidador
- Elizondo Arrieta Kerman
- Torrontegi Garcia Irune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5527 , F 204, S 8, H BI 66107, I/A 2 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-48
Empresa: INMOABASOTAS SL
Administrador Solidario
- Elizondo Arrieta Kerman
- Madariaga Torrontegui Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 63, S 8, H BI 71666, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-48
Empresa: PERUTXENA SL
Administrador Unico
- Elizondo Arrieta Kerman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5716 , F 152, S 8, H BI 70384, I/A 1 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Empresa: ELIZONDO INTERIORISMO SL
Administrador Mancomunado
- Elizondo Arrieta Kerman
- Torrontegi Garcia Irune
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5527 , F 203, S 8, H BI 66107, I/A 1 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-48
Empresa: XS SIZE ARKITEKTURA SL
Administrador Solidario
- Aguirresarobe Lopetegui Borja
- Elizondo Arrieta Kerman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 167, S 8, H SS 35176, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-20
Empresa: ELIZONDO ARKITEKTURA SL
Administrador Unico
- Elizondo Arrieta Kerman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5337 , F 138, S 8, H BI 61505, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: ELIZONDO ARKITEKTURA SL
Socio Único
- Elizondo Arrieta Kerman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5337 , F 138, S 8, H BI 61505, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: ZARAUTZ-LUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elizondo Arrieta Kerman
- Urien Crespo Jon
Gerente
- Elizondo Arrieta Kerman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 89, S 8, H SS 25733, I/A 11 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-20
Empresa: ZARAUTZ-LUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elizondo Arrieta Kerman
Gerente
- Elizondo Arrieta Kerman
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 88, S 8, H SS 25733, I/A 8 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-20
Información de ELIZONDO ARRIETA KERMAN
Mostramos los datos de ELIZONDO ARRIETA KERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZONDO ARRIETA KERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos