ELIZALDE CANAL MYRIAM
Informe ejecutivo de ELIZALDE CANAL MYRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ELIZALDE CANAL MYRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES SL | Secretario No Consejero | 28/07/2023 | |
BERTIOGA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 13/10/2017 | |
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Secretario No Consejero | 07/11/2016 | |
RENTAMARKETS ABS SA | Secretario No Consejero | 11/12/2015 | |
MIRALTA FINANCE BANK SA | Secretario | 04/09/2015 |
VINCULACIONES DE ELIZALDE CANAL MYRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZALDE CANAL MYRIAM
Empresa: MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Elizalde Canal Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45482 , F 161, S 8, H M 800007, I/A 1 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alba Ordoñez Alfonso
- Alisson Sara Morris
- Charles Corwin Coward
- Colin G Elwell
- Corrales Jimenez Maria Angeles
- Daniel Alberto Lavarda
- Elizalde Canal Myriam
- Ibrahim El Menschawi
- Jean Michel Couerbe
- Marc Hugo Pierre Rottiers
- Marfull Suñe Jose Maria
- Navarro Garcia Cristina
- Norbert Franck Pons
- Quindos Mon Encarna
- Rodriguez Rovira Rodriguez Eduardo
- Ruiz Bachs Salvador
- Sabater Ramos Carmen Maria
- Serge Reymond
- Tortosa Ramos Maria Luisa
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47174 , F 196, S 8, H B 543579, I/A 106 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: BERTIOGA INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Del Valle Tartari Santiago
- Elizalde Canal Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4274 , F 72, S 8, H AS 51842, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-33
Empresa: ALLIANCE DIAGNOSTICOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Elizalde Canal Myriam
- Piñel Rubio Augusto Adrian
- Rivera Romero Ramiro
- Zhu Jie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 190, S 8, H M 305440, I/A 46 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Presidente
Secretario No Consejero
- Elizalde Canal Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 112, S 8, H M 633896, I/A 1 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: RENTAMARKETS ABS SA
Secretario No Consejero
- Elizalde Canal Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28465 , F 32, S 8, H M 512495, I/A 3 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: RENTA MARKETS SV SA
Secretario
- Elizalde Canal Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26686 , F 130, S 8, H M 480937, I/A 24 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Empresa: GROSVENOR FUND MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Armero Montes Diego
- Corwin Charles
- Elizalde Canal Myriam
- Pazos Garaygordobil Jaime
- Redondo Aparicio Agustin
- Saez Del Cano Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23816 , F 177, S 8, H M 268389, I/A 27 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: MEP RETAIL ESPAÑA SL
Apoderado
- Eigel Christian Hoedl
- Elizalde Canal Myriam
- Goenechea Dominguez Juan Miguel
- Illescas Fernandez-bermejo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21328 , F 214, S 8, H M 379022, I/A 24 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Apoderado
- Elizalde Canal Myriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 43, S 8, H AS 26348, I/A 6 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-33
VER MAS ACTOS
Información de ELIZALDE CANAL MYRIAM
Mostramos los datos de ELIZALDE CANAL MYRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZALDE CANAL MYRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos