ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES
Informe ejecutivo de ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAS VILARIÑO SL | Administrador Mancomunado | 13/12/2012 | |
INVESTIMENTOS URBANISTICOS DO NOROESTE SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2012 | |
EVAMONDE PROMOTORA SL | Secretario | 03/04/2012 | |
EVAMONDE PROMOTORA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/04/2012 | |
EVAMONDE PROMOTORA SL | Consejero | 03/04/2012 |
VINCULACIONES DE ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES
Empresa: CONSTRUCCIONES NOVAL SL
Administrador Unico
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 222, S 8, H OR 2823, I/A 9 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-32
Empresa: GERIATRICO NOSA SEÑORA DA SELA SL
Administrador Unico
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 87, S 8, H OR 13381, I/A 3 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-32
Empresa: FINCAS VILARIÑO SL
Administrador Mancomunado
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
- Rivas Calvo Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 62, S 8, H SC 46413, I/A 1 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
Empresa: CONSTRUCCIONES NOVAL SL
Administrador Unico
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 221, S 8, H OR 2823, I/A 8 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-32
Administrador Mancomunado
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 52, S 8, H SC 29511, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-15
Empresa: GERIATRICO NOSA SEÑORA DA SELA SL
Administrador Unico
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 87, S 8, H OR 13381, I/A 2 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-32
Empresa: EVAMONDE PROMOTORA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
- Lage Martinez Maria Del Carmen
Consejero
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
- Gonzalez Gonzalez Luis
- Jardon Lopez Manuel
- Lage Martinez Maria Del Carmen
- Rodriguez Villar Jose
- Vazquez Paz Jose
Presidente
Secretario
- Elizalde Arreitunandia Maria Mercedes Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 175, S 8, H OR 5131, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-32
Información de ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES
Mostramos los datos de ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIZALDE ARREITUNANDIA MARIA MERCEDES ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos