ELISABETH SABRINA DINU
Informe ejecutivo de ELISABETH SABRINA DINU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELISABETH SABRINA DINU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS SERVICES BARCELONA HOLDING 2014 SL | Liquidador | 13/07/2016 | 13/07/2016 |
BUSINESS SERVICES BARCELONA HOLDING 2014 SL | Administrador Unico | 30/09/2014 | 13/07/2016 |
DIVINUS 1977 SL | Liquidador | 22/10/2014 | 22/10/2014 |
DIVINUS 1977 SL | Administrador Solidario | 19/03/2014 | 22/10/2014 |
VINCULACIONES DE ELISABETH SABRINA DINU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELISABETH SABRINA DINU
Liquidador
- Elisabeth Sabrina Dinu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44480 , F 162, S 8, H B 457342, I/A 2 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Administrador Unico
- Elisabeth Sabrina Dinu
Liquidador
- Elisabeth Sabrina Dinu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44480 , F 162, S 8, H B 457342, I/A 2 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Empresa: DIVINUS 1977 SL
Liquidador
- Elisabeth Sabrina Dinu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 42, S 8, H B 450108, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: DIVINUS 1977 SL
Administrador Solidario
- Elisabeth Sabrina Dinu
- Eva Mariya Borisova
Liquidador
- Elisabeth Sabrina Dinu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 42, S 8, H B 450108, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Administrador Unico
- Elisabeth Sabrina Dinu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44480 , F 162, S 8, H B 457342, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: DIVINUS 1977 SL
Administrador Solidario
- Elisabeth Sabrina Dinu
- Eva Mariya Borisova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 40, S 8, H B 450108, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Información de ELISABETH SABRINA DINU
Mostramos los datos de ELISABETH SABRINA DINU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELISABETH SABRINA DINU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos