ELIAS SUGRAÑES ANTONI
Informe ejecutivo de ELIAS SUGRAÑES ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELIAS SUGRAÑES ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Consj.Domini | 18/07/2022 | |
GLOBAL ONCALA SL | Consejero | 17/05/2022 | |
GLOBAL ONCALA SL | Apoderado | 17/05/2022 | |
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI SA | Apoderado | 01/04/2022 | |
GLOBAL DECUMANO SL | Apoderado Mancomunado | 31/03/2022 | |
GLOBAL DECUMANO SL | Consejero | 03/12/2021 | |
GLOBAL CORTIGUERA SOCIMI SA | Consejero | 01/12/2021 |
VINCULACIONES DE ELIAS SUGRAÑES ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIAS SUGRAÑES ANTONI
Consj.Domini
- Elias Sugrañes Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 189, S 8, H M 623073, I/A 103 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: GLOBAL ONCALA SL
Apoderado
- Elias Sugrañes Antoni
- Galliver Martin Paul
- Mata Cister Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43148 , F 123, S 8, H M 762486, I/A 3 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: GLOBAL ONCALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43148 , F 122, S 8, H M 762486, I/A 2 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: GLOBAL CORTIGUERA SA
Apoderado
- Elias Sugrañes Antoni
- Galliver Martin Paul
- Passanisi Giulio
- Tinkler Zampiga Vanessa Luise
- Wanek Daniel Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 171, S 8, H M 745539, I/A 7 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: GLOBAL DECUMANO SL
Apoderado Mancomunado
- Elias Sugrañes Antoni
- Galliver Martin Paul
- Passanisi Giulio
- Tinkler Zampiga Vanessa Luise
- Wanek Daniel Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42124 , F 30, S 8, H M 745791, I/A 6 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: GLOBAL DECUMANO SL
Consejero
- Elias Sugrañes Antoni
- Galliver Martin Paul
- Tinkler Zampiga Vanessa Luise
- Wanek Daniel Louis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42124 , F 29, S 8, H M 745791, I/A 5 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: GLOBAL CORTIGUERA SA
Consejero
- Elias Sugrañes Antoni
- Galliver Martin Paul
- Tinkler Zampiga Vanessa Luise
- Wanek Daniel Louis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42108 , F 169, S 8, H M 745539, I/A 6 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Información de ELIAS SUGRAÑES ANTONI
Mostramos los datos de ELIAS SUGRAÑES ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIAS SUGRAÑES ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos