ELIAS ELIES DAVID
Informe ejecutivo de ELIAS ELIES DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ELIAS ELIES DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BOULANGERIE DE BARCINO SL | Administrador Unico | 04/06/2018 | |
AIRPORT SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 26/05/2014 |
VINCULACIONES DE ELIAS ELIES DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIAS ELIES DAVID
Empresa: ELIAS FORNER SL
Consejero Delegado
- Elias Elies David
Consejero
- Elias Elies David
- Elias Elies Isidre
- Mesalles Mata Jose Maria
- VIDANE INVEST SL
- Zamrik Fernandez Nur
Presidente
- Elias Elies David
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41712 , F 62, S 8, H B 394220, I/A 9 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: SAILEFORNERS SL
Administrador Unico
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 147, S 8, H B 420923, I/A 4 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-08
Empresa: AIRPORT SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36941 , F 180, S 8, H B 292476, I/A 5 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: LA BOULANGERIE DE GIRONA SL
Apoderado Solidario
- Elias Elies David
- Elias Elies Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 208, S 8, H B 473682, I/A 9 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: LA BOULANGERIE DE GIRONA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44966 , F 207, S 8, H B 473682, I/A 7 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: AIRFLY ONE SL
Administrador Unico
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 23, S 8, H B 301074, I/A 7 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-08
Empresa: LA BOULANGERIE DE BARCINO SL
Administrador Unico
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46438 , F 125, S 8, H B 520026, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: LA BOULANGERIE DE GIRONA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 207, S 8, H B 473682, I/A 5 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
Empresa: ELIAS FORNER SL
Consejero Delegado
- Elias Elies David
Consejero
- Elias Elies David
- Elias Elies Isidre
- Mesalles Mata Jose Maria
- VIDANE INVEST SL
- Zamrik Fernandez Nur
Presidente
- Elias Elies David
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41712 , F 61, S 8, H B 394220, I/A 8 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-08
Empresa: ELIAS FORNER SL
Administrador Unico
- Elias Elies David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41712 , F 61, S 8, H B 394220, I/A 8 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-08
VER MAS ACTOS
Información de ELIAS ELIES DAVID
Mostramos los datos de ELIAS ELIES DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIAS ELIES DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos