ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS DEMOSCOPICAS 2000 SL | Administrador Unico | 18/07/2011 |
VINCULACIONES DE ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO
Empresa: IPB SL
Director General
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45442 , F 177, S 8, H B 10511, I/A 45 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Empresa: ELBA 2000 SL
Liquidador
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31406 , F 25, S 8, H B 188577, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: ELBA 2000 SL
Administrador
Liquidador
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31406 , F 25, S 8, H B 188577, I/A 5 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-08
Empresa: IPB SL
Director General
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43016 , F 10, S 8, H B 10511, I/A 39 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-08
Empresa: IPB SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Consejero
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Presidente
- Elias Castells Juan Antonio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43016 , F 10, S 8, H B 10511, I/A 38 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-08
Empresa: ECO-INDUSTRIAL ALGERIA SL
Administrador Mancomunado
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43788 , F 205, S 8, H B 438364, I/A 2 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-08
Empresa: IPB SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Consejero
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
- Nahara Abi Samra Saad Mario Carlos
Presidente
- Elias Castells Juan Antonio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 140, S 8, H B 10511, I/A 35 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: IPB SL
Consejero Delegado
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Consejero Delegado Mancomunado
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
Consejero
- Cardona Corral Jorge
- Elias Castells Juan Antonio
- Nahara Abi Samra Saad Mario Carlos
Presidente
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 140, S 8, H B 10511, I/A 35 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: ECO-INDUSTRIAL ALGERIA SL
Administrador Mancomunado
- Elias Castells Juan Antonio
- Moros Hernandez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43788 , F 203, S 8, H B 438364, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
Empresa: INSTITUTO OPINA SL
Administrador Unico
- Elias Castells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33224 , F 71, S 8, H B 74447, I/A 7 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
VER MAS ACTOS
Información de ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIAS CASTELLS JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos