ELIAS BERNARDOS SILVIA
Informe ejecutivo de ELIAS BERNARDOS SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ELIAS BERNARDOS SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPAICOL SPAIN SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
MERCURIUS HEALTH CONSULTING SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
MERCURIUS HEALTH SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
SPAICOL GERMANY HOLDINGS SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
CENTRO AVANZADO DE DIAGNOSTICO PET SA | Apoderado Solidario | 04/06/2024 | |
ANCES MUEBLES E INMUEBLES SL | Representante | 26/01/2023 | |
SIMBOLO VIRTUAL SL | Apoderado Solidario | 13/07/2020 | |
EDILFAR RENT ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 27/05/2019 | |
ICSM MIDSTREAM SPAIN SL | Apoderado | 24/10/2017 | |
EXPLOTACIONES AEROGENERADORAS DE ENERGIA LIMPIA SL | Apoderado Solidario | 19/10/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ELIAS BERNARDOS SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIAS BERNARDOS SILVIA
Empresa: SPAICOL SPAIN SL
Apoderado
- Elias Bernardos Silvia
- Farto Garea Adrian
- Sanchez Tudela Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 757672, I/A 10 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: SPAICOL GERMANY HOLDINGS SL
Apoderado
- Elias Bernardos Silvia
- Farto Garea Adrian
- Sanchez Tudela Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 758071, I/A 7 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: MERCURIUS HEALTH SL
Apoderado
- Elias Bernardos Silvia
- Farto Garea Adrian
- Sanchez Tudela Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 737602, I/A 11 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: MERCURIUS HEALTH CONSULTING SL
Apoderado
- Elias Bernardos Silvia
- Farto Garea Adrian
- Sanchez Tudela Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745288, I/A 11 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Apoderado Solidario
- Elias Bernardos Silvia
- Farto Garea Adrian
- Sanchez Tudela Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 38608, I/A 49 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-29
Empresa: ANCES MUEBLES E INMUEBLES SL
Apoderado
Representante
- Elias Bernardos Silvia
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39588 , F 65, S 8, H M 528848, I/A 17 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: LA COPLA VIRTUAL SL
Apoderado Solidario
- Azañedo Mas Silvia
- De La Calle Fernandez Gema
- Elias Bernardos Silvia
- Rodriguez Fernandez Noa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25691 , F 160, S 8, H M 463053, I/A 14 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: SIMBOLO VIRTUAL SL
Apoderado Solidario
- Azañedo Mas Silvia
- De La Calle Fernandez Gema
- Elias Bernardos Silvia
- Gracia Vegas Susana
- Milagro Caro Juan
- Rodriguez Fernandez Noa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18055 , F 90, S 8, H M 312206, I/A 14 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: LA COPLA VIRTUAL SL
Apoderado Solidario
- Azañedo Mas Silvia
- De La Calle Fernandez Gema
- Elias Bernardos Silvia
- Gracia Vegas Susana
- Milagro Caro Juan
- Rodriguez Fernandez Noa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25691 , F 160, S 8, H M 463053, I/A 13 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Empresa: NEOPELICULAS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39846 , F 153, S 8, H M 707896, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
VER MAS ACTOS
Información de ELIAS BERNARDOS SILVIA
Mostramos los datos de ELIAS BERNARDOS SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIAS BERNARDOS SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos