ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA
Informe ejecutivo de ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN SALES TOP FACTORY SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
FOCALIZA 2030 SL | Socio Unico | 01/04/2015 |
VINCULACIONES DE ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA
Empresa: GREEN SALES TOP FACTORY SL
Administrador Unico
- Elguer Pardo Alicia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616876, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: ACTUAL MARKETING SL
Liquidador Solidario
- Elguer Pardo Alicia Patricia
- Menendez Llorente Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17383 , F 164, S 8, H M 298294, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: ACTUAL MARKETING SL
Administrador Solidario
- Elguer Pardo Alicia Patricia
- Menendez Llorente Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17383 , F 164, S 8, H M 298294, I/A 5 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: FOCALIZA 2030 SL
Administrador Unico
- Elguer Pardo Alicia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46900 , F 45, S 8, H B 534725, I/A 2 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: FOCALIZA 2030 SL
Administrador Unico
- Elguer Pardo Alicia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 182, S 8, H M 599061, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: FOCALIZA 2030 SL
Socio Único
- Elguer Pardo Alicia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 182, S 8, H M 599061, I/A 1 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Información de ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA
Mostramos los datos de ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELGUER PARDO ALICIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos