ELEXPURU AZPIAZU HARITZ
Informe ejecutivo de ELEXPURU AZPIAZU HARITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELEXPURU AZPIAZU HARITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEURTEK SERVICES SL | Administrador Unico | 06/05/2021 | |
NEURTEK SERVICES SL | Socio Unico | 06/05/2021 | |
NEURTEK SL | Administrador Unico | 27/11/2019 | |
NEURETXE SL | Administrador Unico | 27/11/2019 |
VINCULACIONES DE ELEXPURU AZPIAZU HARITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELEXPURU AZPIAZU HARITZ
Empresa: NEURTEK SERVICES SL
Administrador Unico
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 196, S 8, H SS 43709, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: NEURTEK SERVICES SL
Socio Único
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 196, S 8, H SS 43709, I/A 1 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: NEURETXE SL
Administrador Unico
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 152, S 8, H SS 42295, I/A 1 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: NEURTEK SL
Administrador Unico
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 143, S 8, H SS 42293, I/A 1 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: NEURTEK SA
Administrador Unico
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 122, S 8, H SS 2472, I/A 36 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: NEURTEK SA
Administrador Unico
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 120, S 8, H SS 2472, I/A 32 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-20
Empresa: NEURTEK SA
Administrador Unico
- Elexpuru Azpiazu Haritz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 225, S 8, H SS 2472, I/A 26 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-20
Empresa: NEURTEK SA
Apoderado
- Elexpuru Azpiazu Haritz
- Entrena Arriaga Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 225, S 8, H SS 2472, I/A 25 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-20
Información de ELEXPURU AZPIAZU HARITZ
Mostramos los datos de ELEXPURU AZPIAZU HARITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELEXPURU AZPIAZU HARITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos