ELENA VOLKOVA
Informe ejecutivo de ELENA VOLKOVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELENA VOLKOVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AI STYLE BY DNA SL | Administrador Solidario | 13/10/2022 | |
REGENTECH SL | Administrador Solidario | 13/06/2019 |
VINCULACIONES DE ELENA VOLKOVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELENA VOLKOVA
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Solidario
- Elena Volkova
- Evgeny Kaltashev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 138, S 8, H B 542795, I/A 6 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-08
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Unico
- Elena Volkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 138, S 8, H B 542795, I/A 6 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-08
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Unico
- Elena Volkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 138, S 8, H B 542795, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Solidario
- Elena Volkova
- Evgeny Kaltashev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 138, S 8, H B 542795, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Solidario
- Elena Volkova
- Evgeny Kaltashev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 137, S 8, H B 542795, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Unico
- Elena Volkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 137, S 8, H B 542795, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: AI STYLE BY DNA SL
Administrador Unico
- Elena Volkova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47149 , F 134, S 8, H B 542795, I/A 1 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: SENSORY GYM SL
Administrador Solidario
- Elena Volkova
- Kirill Kalashnikov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46934 , F 1, S 8, H B 535733, I/A 1 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
Información de ELENA VOLKOVA
Mostramos los datos de ELENA VOLKOVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELENA VOLKOVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos