ELENA SAIZ JORGE
Informe ejecutivo de ELENA SAIZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELENA SAIZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUMORI SYSTEMS SL | Administrador Unico | 14/02/2024 | |
MENTEN ITE SL | Administrador Solidario | 23/03/2023 | |
SAIZ CAUSERA SL | Socio Unico | 10/01/2022 | |
SAIZ CAUSERA SL | Administrador Unico | 10/01/2022 | |
DISID CORPORATION SL | Administrador Solidario | 11/03/2016 | |
DISID CORPORATION SL | Apoderado Solidario | 06/06/2014 |
VINCULACIONES DE ELENA SAIZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELENA SAIZ JORGE
Empresa: KUMORI SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 79, S 8, H V 162523, I/A 11 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-46
Empresa: MENTEN ITE SL
Administrador Solidario
- Albert Bosch Jose Pedro
- Elena Saiz Jorge
- Ruiz Valenciano Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9075, L 6359, F 95, S 8, H V 135259, I/A 5 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: MENTEN ITE SL
Administrador Unico
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9075, L 6359, F 95, S 8, H V 135259, I/A 5 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: SAIZ CAUSERA SL
Administrador Unico
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11104, L 8382, F 44, S 8, H V 202153, I/A 1 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-46
Empresa: SAIZ CAUSERA SL
Socio Único
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11104, L 8382, F 44, S 8, H V 202153, I/A 1 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-46
Empresa: DISID CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Elena Saiz Jorge
- Ruiz Valenciano Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9806, L 7088, F 190, S 8, H V 159976, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-46
Empresa: DISID CORPORATION SL
Apoderado Solidario
- Elena Saiz Jorge
- Ruiz Valenciano Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9806, L 7088, F 189, S 8, H V 159976, I/A 2 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
Empresa: MENTEN ITE SL
Administrador Unico
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9075, L 6359, F 94, S 8, H V 135259, I/A 3 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
Empresa: MENTEN ITE SL
Administrador Mancomunado
- Albert Bosch Jose Pedro
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9075, L 6359, F 94, S 8, H V 135259, I/A 3 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
Empresa: MENTEN ITE SL
Administrador Mancomunado
- Albert Bosch Jose Pedro
- Elena Saiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9075, L 6359, F 92, S 8, H V 135259, I/A 1 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-46
Información de ELENA SAIZ JORGE
Mostramos los datos de ELENA SAIZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELENA SAIZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos