ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA
Informe ejecutivo de ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERSAS CONSULTORES SL | Apoderado | 08/01/2014 | |
BROADEN DEVELOPMENT SL | Apoderado | 08/01/2014 | |
URANUS FOR GENERAL CONSTRUCTION SL | Apoderado | 08/01/2014 | |
MERCURE ENGINEERING AND CONTRACTS SL | Apoderado | 08/01/2014 |
VINCULACIONES DE ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA
Empresa: MERCURE ENGINEERING AND CONTRACTS SL
Apoderado
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 126, S 8, H MU 55876, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Empresa: URANUS FOR GENERAL CONSTRUCTION SL
Apoderado
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 126, S 8, H MU 57834, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Apoderado
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 132, S 8, H MU 23466, I/A 20 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Empresa: BROADEN DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 111, S 8, H MU 56788, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Empresa: VERSAS CONSULTORES SL
Apoderado
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191 , F 49, S 8, H MU 50695, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-30
Empresa: PEREZ&SERRANO PROJECTIA2008 SL
Administrador Solidario
- Eduardo Perez Garcia
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 179, S 8, H MU 67432, I/A 3 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-30
Empresa: PEREZ&SERRANO PROJECTIA2008 SL
Administrador Solidario
- Eduardo Perez Garcia
- Elena Maria Serrano Landaberea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 179, S 8, H MU 67432, I/A 2 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-30
Información de ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA
Mostramos los datos de ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELENA MARIA SERRANO LANDABEREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos