ELENA GUTSEVA
Informe ejecutivo de ELENA GUTSEVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELENA GUTSEVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTOGOURMET SL | Administrador Unico | 03/07/2019 | 19/07/2019 |
ENTOGOURMET SL | Administrador Mancomunado | 25/06/2019 | 03/07/2019 |
ENTOGOURMET SL | Administrador Unico | 21/11/2018 | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE ELENA GUTSEVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELENA GUTSEVA
Empresa: ENTOGOURMET SL
Administrador Unico
- Elena Gutseva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 183, S 8, H MU 97178, I/A 7 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-30
Empresa: ENTOGOURMET SL
Administrador Unico
- Elena Gutseva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 183, S 8, H MU 97178, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-30
Empresa: ENTOGOURMET SL
Administrador Mancomunado
- Denis Kirichenko
- Elena Gutseva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 183, S 8, H MU 97178, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-30
Empresa: ENTOGOURMET SL
Administrador Mancomunado
- Denis Kirichenko
- Elena Gutseva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 183, S 8, H MU 97178, I/A 5 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-30
Empresa: ENTOGOURMET SL
Administrador Unico
- Elena Gutseva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 183, S 8, H MU 97178, I/A 5 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-30
Empresa: ENTOGOURMET SL
Administrador Unico
- Elena Gutseva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 182, S 8, H MU 97178, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-30
Información de ELENA GUTSEVA
Mostramos los datos de ELENA GUTSEVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELENA GUTSEVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos