ELENA BONET ANGEL
Informe ejecutivo de ELENA BONET ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELENA BONET ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ELENA BESER 2020 SL | Presidente | 24/12/2020 | |
GRUPO ELENA BESER 2020 SL | Consejero | 24/12/2020 | |
ELENA BESER SOCIEDAD PATRIMONIAL SL | Presidente | 15/07/2019 | |
ELENA BESER SOCIEDAD PATRIMONIAL SL | Consejero | 15/07/2019 |
VINCULACIONES DE ELENA BONET ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELENA BONET ANGEL
Empresa: GRUPO ELENA BESER 2020 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Beser Lopez Maria Rosa
- Elena Beser Javier
- Elena Beser Vanessa
- Elena Bonet Angel
Presidente
- Elena Bonet Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10911, L 8189, F 109, S 8, H V 195739, I/A 1 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-46
Empresa: ELENA BESER CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Beser Lopez Maria Rosa
- Elena Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473, L 1785, F 222, S 8, H V 25392, I/A 3 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-46
Empresa: ELENA BESER SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Beser Lopez Maria Rosa
- Elena Beser Javier
- Elena Beser Vanessa
- Elena Bonet Angel
Presidente
- Elena Bonet Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10698, L 7979, F 71, S 8, H V 188655, I/A 1 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-46
Administrador Solidario
- Elena Bonet Angel
- Giron Descalzo Angel
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8576, L 5864, F 111, S 8, H V 118223, I/A 5 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46
Administrador Solidario
- Elena Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8576, L 5864, F 111, S 8, H V 118223, I/A 4 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-46
Información de ELENA BONET ANGEL
Mostramos los datos de ELENA BONET ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELENA BONET ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos