ELDUAYEN URCOLA MILLAN
Informe ejecutivo de ELDUAYEN URCOLA MILLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELDUAYEN URCOLA MILLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS Y ARMADOS SL | Apoderado Solidario | 20/10/2023 | |
METALURGIA PARA TELECOMUNICACION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2023 |
VINCULACIONES DE ELDUAYEN URCOLA MILLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELDUAYEN URCOLA MILLAN
Empresa: MECANIZADOS Y ARMADOS SL
Apoderado Solidario
- Elduayen Urcola Millan
- Sanchez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10991 , F 15, S 8, H M 173353, I/A 4 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: METALURGIA PARA TELECOMUNICACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elduayen Urcola Millan
- Sanchez Martin Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 168, S 8, H M 48867, I/A 16 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: HAFELE HERRAJES ESPAÑA SL
Apoderado
- Elduayen Urcola Millan
- Elduayen Urcola Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29021 , F 214, S 8, H M 188586, I/A 35 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: HAFELE HERRAJES ESPAÑA SL
Consejero
- Elduayen Urcola Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29021 , F 214, S 8, H M 188586, I/A 35 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: HAFELE HERRAJES ESPAÑA SL
Auditor
Consejero
- Elduayen Urcola Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29021 , F 214, S 8, H M 188586, I/A 34 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: HAFELE HERRAJES ESPAÑA SL
Consejero
- Elduayen Urcola Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29021 , F 213, S 8, H M 188586, I/A 30 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-28
Empresa: HAFELE SHOP ESPAÑA SL
Liquidador
- Elduayen Urcola Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29392 , F 76, S 8, H M 529048, I/A 3 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: HAFELE SHOP ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Elduayen Urcola Millan
- Thierer Sibylle Annemarie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29392 , F 76, S 8, H M 529048, I/A 3 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Empresa: HAFELE SHOP ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Elduayen Urcola Millan
- Thierer Sibylle Annemarie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29392 , F 69, S 8, H M 529048, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: HAFELE HERRAJES ESPAÑA SL
Apoderado
- Elduayen Urcola Millan
Consejero
- Elduayen Urcola Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11991 , F 209, S 8, H M 188586, I/A 20 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
VER MAS ACTOS
Información de ELDUAYEN URCOLA MILLAN
Mostramos los datos de ELDUAYEN URCOLA MILLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELDUAYEN URCOLA MILLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos