ELDIK MICHIEL VAN
Informe ejecutivo de ELDIK MICHIEL VAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELDIK MICHIEL VAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA | Vicepresidente | 10/01/2011 | 10/01/2011 |
RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA | Consejero | 27/03/2009 | 10/01/2011 |
RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA | Presidente | 28/07/2009 | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE ELDIK MICHIEL VAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELDIK MICHIEL VAN
Consejero
- Eldik Michiel Van
- Hanway Anthony Christopher
Vicepresidente
- Eldik Michiel Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 94, S 8, H M 254896, I/A 56 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Presidente
Vicepresidente
- Eldik Michiel Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 94, S 8, H M 254896, I/A 55 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Presidente
- Eldik Michiel Van
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 94, S 8, H M 254896, I/A 55 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Presidente
- Eldik Michiel Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 93, S 8, H M 254896, I/A 51 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Consejero
- Eldik Michiel Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26119 , F 93, S 8, H M 254896, I/A 48 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Información de ELDIK MICHIEL VAN
Mostramos los datos de ELDIK MICHIEL VAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELDIK MICHIEL VAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos