ELDERT DONALD KAY
Informe ejecutivo de ELDERT DONALD KAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ELDERT DONALD KAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED ORGANIC MATERIALS VALENCIA SA | Administrador Solidario | 23/10/2023 | |
ADVANCED ORGANIC MATERIALS HOLDING SA | Administrador Solidario | 20/10/2023 | |
VITAE CAPS SA | Administrador Solidario | 06/10/2022 | |
KENSING ESPANA HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 20/07/2022 |
VINCULACIONES DE ELDERT DONALD KAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELDERT DONALD KAY
Administrador Solidario
- Abad Alejandro Luis
- Eldert Donald Kay
- Rogasik Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43068 , F 45, S 8, H M 676639, I/A 21 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Administrador Solidario
- Abad Alejandro Luis
- Eldert Donald Kay
- Rogasik Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35076 , F 140, S 8, H M 630792, I/A 14 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: VITAE CAPS SA
Administrador Solidario
- Eldert Donald Kay
- Rogasik Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 213, S 8, H TO 15388, I/A 33 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-45
Empresa: KENSING ESPANA HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Eldert Donald Kay
- Rogasik Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43493 , F 193, S 8, H M 768163, I/A 5 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Información de ELDERT DONALD KAY
Mostramos los datos de ELDERT DONALD KAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELDERT DONALD KAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos