ELDAR STADLER ALON
Informe ejecutivo de ELDAR STADLER ALON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELDAR STADLER ALON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLATXINO SL | Administrador Mancomunado | 14/12/2020 | |
ELPILAR PARTNERS SL | Administrador Mancomunado | 14/12/2020 |
VINCULACIONES DE ELDAR STADLER ALON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELDAR STADLER ALON
Empresa: ELPILAR PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45681 , F 32, S 8, H B 495622, I/A 6 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: FLATXINO SL
Administrador Mancomunado
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37055 , F 163, S 8, H B 296522, I/A 9 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: FLATXINO SL
Administrador Solidario
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37055 , F 163, S 8, H B 296522, I/A 9 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: CERBIUM HOLDING SA
Consejero
- Alvarez Neira Elena
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Presidente
- Eldar Stadler Alon
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46370 , F 67, S 8, H B 341628, I/A 33 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-08
Empresa: FLATXINO SL
Administrador Solidario
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37055 , F 163, S 8, H B 296522, I/A 8 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Empresa: CERBIUM HOLDING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46370 , F 61, S 8, H B 341628, I/A 27 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Empresa: ONLY- APARTMENTS SL
Auditor
Consejero Delegado
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Consejero
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
- Junyent Argimon Guillem
Presidente
- Eldar Stadler Alon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39343 , F 113, S 8, H B 341628, I/A 11 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Empresa: RESERVATIONS BOOKINGS BCN SL
Consejero Delegado
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
Consejero
- Cristia Margenat Elisabet
- Eldar Stadler Alon
- Junyent Argimon Guillem
Presidente
- Eldar Stadler Alon
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39343 , F 112, S 8, H B 341628, I/A 10 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Información de ELDAR STADLER ALON
Mostramos los datos de ELDAR STADLER ALON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELDAR STADLER ALON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos